GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES GTM S
Informe ejecutivo de GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES GTM S
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES GTM S
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES ANDALUCIA SA | Socio Unico | 27/03/2012 | 10/03/2020 |
GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES ANDALUCIA SA | Socio único | 10/03/2020 | |
GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES LEVANTE SA | Socio Unico | 31/01/2013 | 27/09/2016 |
VINCULACIONES DE GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES GTM S
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES GTM S
Socio único
- Gestion Tecnica De Montajes Y Construcciones Gtm S
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4062 , F 10, S 8, H SE 60170, I/A 12 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-41
Socio Único
- Gestion Tecnica De Montajes Y Construcciones Gtm S
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7782, L 5078, F 4, S 8, H V 96399, I/A 4 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-46
Socio Único
- Gestion Tecnica De Montajes Y Construcciones Gtm S
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4062 , F 7, S 8, H SE 60170, I/A 9 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41
Información de GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES GTM S
Mostramos los datos de GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES GTM S que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES GTM S, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos