GERPE OLIVEIRA ROBERTO
Informe ejecutivo de GERPE OLIVEIRA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GERPE OLIVEIRA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GERPEABALO SL | Administrador Unico | 07/10/2021 | 24/07/2023 |
GERPEABALO SL | Socio Unico | 07/10/2021 | 24/07/2023 |
GERPEABALO SL | Administrador Solidario | 03/10/2016 | 08/09/2020 |
VINCULACIONES DE GERPE OLIVEIRA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GERPE OLIVEIRA ROBERTO
Empresa: GERPEABALO SL
Administrador Unico
- Gerpe Oliveira Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152, L 4152, F 122, S 8, H PO 60859, I/A 5 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-36
Empresa: GERPEABALO SL
Socio Único
- Gerpe Oliveira Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152, L 4152, F 122, S 8, H PO 60859, I/A 4 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-36
Empresa: GERPEABALO SL
Administrador Unico
- Gerpe Oliveira Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152, L 4152, F 122, S 8, H PO 60859, I/A 3 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-36
Empresa: GERPEABALO SL
Administrador Solidario
- Abalo Barreiro Pedro
- Gerpe Oliveira Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152, L 4152, F 121, S 8, H PO 60859, I/A 2 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-36
Empresa: GERPEABALO SL
Administrador Solidario
- Abalo Barreiro Pedro
- Gerpe Oliveira Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152, L 4152, F 120, S 8, H PO 60859, I/A 1 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-36
Información de GERPE OLIVEIRA ROBERTO
Mostramos los datos de GERPE OLIVEIRA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GERPE OLIVEIRA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos