GERNE GERHARD MICHAEL
Informe ejecutivo de GERNE GERHARD MICHAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GERNE GERHARD MICHAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECUCYCLING-CONSULT SL | Apoderado | 26/01/2024 |
VINCULACIONES DE GERNE GERHARD MICHAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GERNE GERHARD MICHAEL
Empresa: RECUCYCLING-CONSULT SL
Apoderado
- Gerne Gerhard Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3286, L 2199, F 11, S 8, H MA 62705, I/A 4 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-29
Empresa: RECUCYCLING-CONSULT SL
Administrador Unico
- Gerne Gerhard Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3286, L 2199, F 11, S 8, H MA 62705, I/A 3 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-29
Empresa: TRITURADO DE RESIDUOS SL
Liquidador Solidario
- Gerne Gerhard Michael
- Ouviña Leal Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2537, L 1450, F 203, S 8, H MA 41971, I/A 2 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-29
Empresa: TRITURADO DE RESIDUOS SL
Administrador Solidario
- Gerne Gerhard Michael
- Ouviña Leal Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2537, L 1450, F 203, S 8, H MA 41971, I/A 2 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-29
Información de GERNE GERHARD MICHAEL
Mostramos los datos de GERNE GERHARD MICHAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GERNE GERHARD MICHAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos