GERMANO NATALI
Informe ejecutivo de GERMANO NATALI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE GERMANO NATALI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GERMANO NATALI
Empresa: ALFASIGMA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Germano Natali
Consejero
- Germano Natali
- Jubert Montaperto Joaquim
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48174 , F 49, S 8, H B 189090, I/A 71 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Empresa: ALFASIGMA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Germano Natali
- Villoria Martin Jose Luis
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48174 , F 45, S 8, H B 189090, I/A 69 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Empresa: ALFASIGMA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Germano Natali
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48174 , F 45, S 8, H B 189090, I/A 69 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-08
Empresa: ALFASIGMA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Germano Natali
- Samara Orsatti
- Stefano Pasi
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48174 , F 43, S 8, H B 189090, I/A 68 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-08
Empresa: ALFASIGMA ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Arnaldo Restelli
- Germano Natali
- Stefano Pasi
Consejero
- Arnaldo Restelli
- Germano Natali
- Jubert Montaperto Joaquim
- Stefano Pasi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46744 , F 7, S 8, H B 189090, I/A 59 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-08
Empresa: ALFASIGMA ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Arnaldo Restelli
- Germano Natali
- Stefano Pasi
Consejero
- Arnaldo Restelli
- Germano Natali
- Jubert Di Montaperto Joaquim
- Stefano Pasi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 170, S 8, H B 189090, I/A 52 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-08
Empresa: BAMA GEVE SL
Consejero Delegado
- Germano Natali
- Pier Vincenzo Colli
Consejero
- Germano Natali
- Giampaolo Girotti
- Pier Vincenzo Colli
- Stefano Pasi
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 163, S 8, H B 189090, I/A 44 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-08
Empresa: BAMA GEVE SL
Consejero Delegado
- Germano Natali
Consejero
- Germano Natali
- Giampaolo Girotti
- Joaquim Jubert Di Montaperto
- Pier Vincenzo Colli
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 163, S 8, H B 189090, I/A 44 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-08
Empresa: BAMA GEVE SL
Consejero Delegado
- Germano Natali
Consejero
- Germano Natali
- Giampaolo Girotti
- Joaquim Jubert Di Montaperto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 161, S 8, H B 189090, I/A 38 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-08
Empresa: BAMA GEVE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Germano Natali
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 161, S 8, H B 189090, I/A 38 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-08
VER MAS ACTOS
Información de GERMANO NATALI
Mostramos los datos de GERMANO NATALI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GERMANO NATALI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos