GERMAN RUIZ GARCIA
Informe ejecutivo de GERMAN RUIZ GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GERMAN RUIZ GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGD RUIGAR SL | Administrador Solidario | 22/11/2021 | |
ALGESAD 2012 SL | Administrador Unico | 18/11/2021 | |
RUGARDAG COINVER SL | Administrador Unico | 06/02/2014 |
VINCULACIONES DE GERMAN RUIZ GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GERMAN RUIZ GARCIA
Empresa: AGD RUIGAR SL
Administrador Solidario
- Alejandro Ruiz Garcia
- German Ruiz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547 , F 146, S 8, H MU105728, I/A 1 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-30
Empresa: ALGESAD 2012 SL
Administrador Unico
- German Ruiz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 158, S 8, H MU 77496, I/A 2 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-30
Empresa: RUGARDAG COINVER SL
Administrador Unico
- German Ruiz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3017 , F 57, S 8, H MU 83101, I/A 1 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-30
Empresa: SEDEL PACK LORCA SL
Administrador Unico
- German Ruiz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 220, S 8, H MU 71300, I/A 2 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-30
Empresa: SEDEL PACK LORCA SL
Administrador Unico
- German Ruiz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 219, S 8, H MU 71300, I/A 1 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-30
Empresa: SEDEL PACK LORCA SL
Socio Único
- German Ruiz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 219, S 8, H MU 71300, I/A 1 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-30
Información de GERMAN RUIZ GARCIA
Mostramos los datos de GERMAN RUIZ GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GERMAN RUIZ GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos