GERMAN RODRIGUEZ SERRANO
Informe ejecutivo de GERMAN RODRIGUEZ SERRANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GERMAN RODRIGUEZ SERRANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GERIMPORT SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 10/06/2024 | |
GERMAN RODRIGUEZ SA | Apoderado | 19/10/2023 | |
GERIMPORT SL | Consejero | 13/09/2023 | |
GERIMPORT SL | Vicepresidente | 13/09/2023 | |
GERIMPORT SL | Apoderado Solidario | 28/10/2019 |
VINCULACIONES DE GERMAN RODRIGUEZ SERRANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GERMAN RODRIGUEZ SERRANO
Empresa: GERIMPORT SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Alfonso Rodriguez Serrano
- David Rodriguez Serrano
- German Rodriguez Serrano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 10494, I/A 17 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-30
Empresa: GERIMPORT SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Alfonso Rodriguez Serrano
- David Rodriguez Serrano
- German Rodriguez Serrano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 10494, I/A 17 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-30
Empresa: GERMAN RODRIGUEZ SA
Apoderado
- German Rodriguez Serrano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 74, S 8, H MU 6354, I/A 17 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-30
Empresa: GERIMPORT SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Alfonso Rodriguez Serrano
- David Rodriguez Serrano
- German Rodriguez Serrano
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- German Rodriguez Serrano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 142, S 8, H MU 10494, I/A 12 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-30
Empresa: GERIMPORT SL
Apoderado Solidario
- German Rodriguez Serrano
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 142, S 8, H MU 10494, I/A 10 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-30
Información de GERMAN RODRIGUEZ SERRANO
Mostramos los datos de GERMAN RODRIGUEZ SERRANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GERMAN RODRIGUEZ SERRANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos