GERIQUE MARTI MARTA IRENE
Informe ejecutivo de GERIQUE MARTI MARTA IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GERIQUE MARTI MARTA IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRAVET SERVICIOS VETERINARIOS SL | Apoderado Solidario | 30/08/2024 | |
CLINICA VETERINARIA JUAN DE HERRERA SL | Apoderado Solidario | 26/08/2024 | |
CLINICA VETERINARIA SAN CARLOS SL | Apoderado Solidario | 26/08/2024 | |
CENTRO VETERINARIO SUR SL | Apoderado | 02/08/2024 | |
ACTIVOS MEDIVET IBERIA DOS SL | Apoderado Solidario | 08/07/2024 |
VINCULACIONES DE GERIQUE MARTI MARTA IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GERIQUE MARTI MARTA IRENE
Empresa: FRAVET SERVICIOS VETERINARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 624485, I/A 9 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 172679, I/A 6 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-03
Empresa: CLINICA VETERINARIA SAN CARLOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 81712, I/A 6 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-03
Empresa: CENTRO VETERINARIO SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 126627, I/A 9 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: ACTIVOS MEDIVET IBERIA DOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 759539, I/A 5 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Información de GERIQUE MARTI MARTA IRENE
Mostramos los datos de GERIQUE MARTI MARTA IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GERIQUE MARTI MARTA IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos