GERICO SAN MARTIN PALOMA
Informe ejecutivo de GERICO SAN MARTIN PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GERICO SAN MARTIN PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRO SALLENT DE GALLEGO SL | Consejero | 20/12/2016 | 14/09/2020 |
TENSINA DE ENERGIA Y SERVICIOS SL | Consejero | 20/12/2016 | 14/01/2020 |
VINCULACIONES DE GERICO SAN MARTIN PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GERICO SAN MARTIN PALOMA
Empresa: ELECTRO SALLENT DE GALLEGO SL
Consejero
- Carres Piera Marta
- Fanlo Sancho Carlos
- Gerico San Martin Paloma
- Sanchez Coca Jose Antonio
- Urieta Ferrer Pedro Jose
Presidente
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 101, S 8, H HU 4659, I/A 10 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-22
Empresa: TENSINA DE ENERGIA Y SERVICIOS SL
Consejero
- Carres Piera Marta
- Fanlo Sancho Carlos
- Gerico San Martin Paloma
- Sanchez Coca Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 112, S 8, H HU 12845, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-22
Empresa: TENSINA DE ENERGIA Y SERVICIOS SL
Consejero
- Carres Piera Marta
- Fanlo Sancho Carlos
- Gerico San Martin Paloma
- Sanchez Coca Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 111, S 8, H HU 12845, I/A 1 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-22
Empresa: ELECTRO SALLENT DE GALLEGO SL
Consejero
- Gerico San Martin Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387, L 219, F 32, S 8, H HU 4659, I/A 9 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-22
Información de GERICO SAN MARTIN PALOMA
Mostramos los datos de GERICO SAN MARTIN PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GERICO SAN MARTIN PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos