GERARDO JAVIER LAZCANO COLODRERO
Informe ejecutivo de GERARDO JAVIER LAZCANO COLODRERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GERARDO JAVIER LAZCANO COLODRERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOUBLE TINY SL | Administrador Solidario | 15/03/2023 | |
GOMMU UNIVERSE SL | Administrador Unico | 25/07/2022 |
VINCULACIONES DE GERARDO JAVIER LAZCANO COLODRERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GERARDO JAVIER LAZCANO COLODRERO
Empresa: DOUBLE TINY SL
Administrador Solidario
- Barbara Julieta Bruno
- Gerardo Javier Lazcano Colodrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48693 , F 8, S 8, H B 592759, I/A 1 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-08
Empresa: TINY WS SL
Administrador Unico
- Gerardo Javier Lazcano Colodrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47599 , F 166, S 8, H B 556754, I/A 2 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-08
Empresa: TINYCOTTONS SL
Administrador Unico
- Gerardo Javier Lazcano Colodrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43767 , F 35, S 8, H B 437693, I/A 2 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-08
Empresa: TINYCOTTONS SL
Administrador Unico
- Gerardo Javier Lazcano Colodrero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43767 , F 34, S 8, H B 437693, I/A 1 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Información de GERARDO JAVIER LAZCANO COLODRERO
Mostramos los datos de GERARDO JAVIER LAZCANO COLODRERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GERARDO JAVIER LAZCANO COLODRERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos