GERARDI ALVAREZ CARLOS DIEGO
Informe ejecutivo de GERARDI ALVAREZ CARLOS DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GERARDI ALVAREZ CARLOS DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEDULCE2024 SL | Administrador Unico | 06/05/2024 | |
PROJECTS0415 SL | Administrador Unico | 13/03/2023 | |
BRASAS MALLORCA 2020 SL | Administrador Solidario | 20/02/2020 | |
PLAY SOCCER SL | Administrador Solidario | 10/11/2011 |
VINCULACIONES DE GERARDI ALVAREZ CARLOS DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GERARDI ALVAREZ CARLOS DIEGO
Empresa: DEDULCE2024 SL
Administrador Unico
- Gerardi Alvarez Carlos Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49271 , F 107, S 8, H B 615073, I/A 1 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-08
Empresa: PROJECTS0415 SL
Administrador Unico
- Gerardi Alvarez Carlos Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48689 , F 36, S 8, H B 592603, I/A 1 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-08
Empresa: ADCHAR 2020 SL
Administrador Unico
- Gerardi Alvarez Carlos Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47750 , F 101, S 8, H B 561252, I/A 2 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08
Empresa: ADCHAR 2020 SL
Administrador Unico
- Gerardi Alvarez Carlos Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47750 , F 100, S 8, H B 561252, I/A 1 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-08
Empresa: BRASAS MALLORCA 2020 SL
Administrador Solidario
- De Lera Olmedo Pablo
- Gerardi Alvarez Adrian Fabio
- Gerardi Alvarez Carlos Diego
- Posse Paz Martin Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47255 , F 31, S 8, H B 546219, I/A 1 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Empresa: NUEVE REINAS 2010 SL
Administrador Solidario
- De Lera Olmedo Pablo
- Escaich Ferrer Javier
- Gerardi Alvarez Adrian Fabio
- Gerardi Alvarez Carlos Diego
- Posse Paz Martin Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42150 , F 3, S 8, H B 401892, I/A 3 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-08
Empresa: NUEVE REINAS GOURMET SL
Administrador Solidario
- De Lera Olmedo Pablo
- Escaich Ferrer Javier
- Gerardi Alvarez Adrian Fabio
- Gerardi Alvarez Carlos Diego
- Posse Paz Martin Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44267 , F 76, S 8, H B 451464, I/A 2 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-08
Empresa: NUEVE REINAS 2014 SL
Administrador Solidario
- De Lera Olmedo Pablo
- Escaich Ferrer Javier
- Gerardi Alvarez Adrian Fabio
- Gerardi Alvarez Carlos Diego
- Posse Paz Martin Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44234 , F 210, S 8, H B 450485, I/A 2 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-08
Empresa: NUEVE REINAS GOURMET SL
Administrador Solidario
- De Lera Olmedo Pablo
- Escaich Ferrer Javier
- Gerardi Alvarez Adrian Fabio
- Gerardi Alvarez Carlos Diego
- Posse Paz Martin Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44267 , F 75, S 8, H B 451464, I/A 1 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-08
Empresa: NUEVE REINAS 2014 SL
Administrador Solidario
- De Lera Olmedo Pablo
- Escaich Ferrer Javier
- Gerardi Alvarez Adrian Fabio
- Gerardi Alvarez Carlos Diego
- Posse Paz Martin Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44234 , F 209, S 8, H B 450485, I/A 1 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-08
VER MAS ACTOS
Información de GERARDI ALVAREZ CARLOS DIEGO
Mostramos los datos de GERARDI ALVAREZ CARLOS DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GERARDI ALVAREZ CARLOS DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos