GERALDINE-VIRGINIE DELON
Informe ejecutivo de GERALDINE-VIRGINIE DELON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GERALDINE-VIRGINIE DELON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STARKERMEDICAL SL | Administrador Solidario | 03/01/2017 | 18/04/2017 |
STARKERMEDICAL SL | Administrador Unico | 28/09/2016 | 03/01/2017 |
VINCULACIONES DE GERALDINE-VIRGINIE DELON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GERALDINE-VIRGINIE DELON
Empresa: STARKERMEDICAL SL
Administrador Solidario
- Alexandra Sophie Trescents
- Geraldine-virginie Delon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45569 , F 98, S 8, H B 492175, I/A 4 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-08
Empresa: STARKERMEDICAL SL
Administrador Solidario
- Alexandra Sophie Trescents
- Geraldine-virginie Delon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45569 , F 98, S 8, H B 492175, I/A 2 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-08
Empresa: STARKERMEDICAL SL
Administrador Unico
- Geraldine-virginie Delon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45569 , F 98, S 8, H B 492175, I/A 2 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-08
Empresa: STARKERMEDICAL SL
Administrador Unico
- Geraldine-virginie Delon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45569 , F 96, S 8, H B 492175, I/A 1 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-08
Información de GERALDINE-VIRGINIE DELON
Mostramos los datos de GERALDINE-VIRGINIE DELON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GERALDINE-VIRGINIE DELON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos