GEORGIEV GEORGIEV SLAVOMIR
Informe ejecutivo de GEORGIEV GEORGIEV SLAVOMIR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GEORGIEV GEORGIEV SLAVOMIR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDALUCIA INVESTMENT COMPANY 2015 SL | Socio Unico | 07/01/2015 | |
ANDALUCIA INVESTMENT COMPANY 2015 SL | Administrador Unico | 07/01/2015 |
VINCULACIONES DE GEORGIEV GEORGIEV SLAVOMIR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEORGIEV GEORGIEV SLAVOMIR
Empresa: COSTA DEL SOL INVERSIONES HABITAD SL
Liquidador
- Georgiev Georgiev Slavomir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 4235, F 213, S 8, H MA125143, I/A 2 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-29
Empresa: COSTA DEL SOL INVERSIONES HABITAD SL
Administrador Unico
- Georgiev Georgiev Slavomir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 4235, F 213, S 8, H MA125143, I/A 2 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-29
Empresa: ANDALUCIA INVESTMENT COMPANY 2015 SL
Administrador Unico
- Georgiev Georgiev Slavomir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5354, L 4261, F 195, S 8, H MA126210, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-29
Empresa: ANDALUCIA INVESTMENT COMPANY 2015 SL
Socio Único
- Georgiev Georgiev Slavomir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5354, L 4261, F 195, S 8, H MA126210, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-29
Empresa: COSTA DEL SOL INVERSIONES HABITAD SL
Administrador Unico
- Georgiev Georgiev Slavomir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 4235, F 212, S 8, H MA125143, I/A 1 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-29
Información de GEORGIEV GEORGIEV SLAVOMIR
Mostramos los datos de GEORGIEV GEORGIEV SLAVOMIR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEORGIEV GEORGIEV SLAVOMIR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos