GEORGI DZHGUBURIYA
Informe ejecutivo de GEORGI DZHGUBURIYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GEORGI DZHGUBURIYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KGBARBER SL | Administrador Solidario | 26/03/2024 | |
ANALAU INMOBILIARIA SL | Administrador Solidario | 28/05/2020 | |
INSTITUTO MEDICO ZIMMERMANN SL | Administrador Solidario | 27/05/2020 | |
ROSANA LAGUILLO SL | Administrador Unico | 07/10/2019 |
VINCULACIONES DE GEORGI DZHGUBURIYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEORGI DZHGUBURIYA
Empresa: KGBARBER SL
Administrador Solidario
- Georgi Dzhguburiya
- Kostiantyn Shchurenko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49207 , F 88, S 8, H B 611598, I/A 1 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-08
Empresa: INSTITUTO MEDICO ZIMMERMANN SL
Administrador Solidario
- Georgi Dzhguburiya
- Zimmermann Alarcon Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47314 , F 213, S 8, H B 548270, I/A 1 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
Empresa: ANALAU INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Georgi Dzhguburiya
- Zimmermann Alarcon Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47315 , F 18, S 8, H B 548274, I/A 1 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
Empresa: ROSANA LAGUILLO SL
Administrador Unico
- Georgi Dzhguburiya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 45, S 8, H B 539955, I/A 1 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-08
Información de GEORGI DZHGUBURIYA
Mostramos los datos de GEORGI DZHGUBURIYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEORGI DZHGUBURIYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos