GENTO HUERTA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GENTO HUERTA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GENTO HUERTA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEBADEROS J3 SL | Administrador Solidario | 15/12/2023 | |
EXPLOTACION AGROPECUARIA LOMA DE UCIEZA SA | Apoderado Mancomunado | 09/11/2021 | |
CEBADEROS LERMA SL | Administrador Solidario | 25/07/2019 | |
EXPLOTACION AGROPECUARIA LOMA DE UCIEZA SA | Consejero | 02/08/2016 | |
EXPLOTACION AGROPECUARIA LOMA DE UCIEZA SA | Apoderado Mancomunado | 02/08/2016 | |
EXPLOTACION AGROPECUARIA LOMA DE UCIEZA SA | Consejero Delegado | 02/08/2016 |
VINCULACIONES DE GENTO HUERTA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GENTO HUERTA JOSE LUIS
Empresa: PROMOTORA CEBADEROS BURGALESES SL
Liquidador Unico
- Gento Huerta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 452, L 243, F 142, S 8, H BU 8267, I/A 2 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-09
Empresa: PROMOTORA CEBADEROS BURGALESES SL
Administrador Solidario
- Gento Huerta Jose Luis
- Olano Moliner Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 452, L 243, F 142, S 8, H BU 8267, I/A 2 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-09
Empresa: CEBADEROS J3 SL
Administrador Solidario
- Gento Huerta Jose Luis
- Gonzalez Rubio Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718, L 509, F 62, S 8, H BU 16602, I/A 3 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-09
Empresa: CEBADEROS J3 SL
Administrador Mancomunado
- Gento Huerta Jose Luis
- Gonzalez Rubio Jose Luis
- Saiz Adrian Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718, L 509, F 62, S 8, H BU 16602, I/A 2 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-09
Consejero Delegado
- Gento Huerta Jose Luis
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 151, S 8, H P 2516, I/A 21 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-34
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 151, S 8, H P 2516, I/A 21 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-34
Empresa: JSR-E Q SL
Liquidador Mancomunado
- Cachafeiro Platas Miguel Angel
- Gento Huerta Jose Luis
- Gonzalez Rubio Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616, L 407, F 218, S 8, H BU 13511, I/A 2 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-09
Empresa: JSR-E Q SL
Administrador Mancomunado
- Cachafeiro Platas Miguel Angel
- Gento Huerta Jose Luis
- Gonzalez Rubio Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616, L 407, F 218, S 8, H BU 13511, I/A 2 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-09
Empresa: CEBADEROS LERMA SL
Administrador Solidario
- Gento Huerta Jose Luis
- Gonzalez Rubio Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761, L 552, F 172, S 8, H BU 17860, I/A 1 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-09
Consejero Delegado
- Gento Huerta Jose Luis
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 150, S 8, H P 2516, I/A 18 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-34
VER MAS ACTOS
Información de GENTO HUERTA JOSE LUIS
Mostramos los datos de GENTO HUERTA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GENTO HUERTA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos