GENTILI SEBASTIAN
Informe ejecutivo de GENTILI SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GENTILI SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PADDELSON SL | Socio Unico | 03/11/2009 | |
EUROPA SLAV SL | Liquidador | 18/09/2009 | |
PADDELSON SL | Administrador Unico | 07/09/2009 |
VINCULACIONES DE GENTILI SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GENTILI SEBASTIAN
Empresa: ART DECO BOITE SL
Administrador Unico
- Gentili Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1821 , F 117, S 8, H PM 38077, I/A 11 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-07
Empresa: PADDELSON SL
Socio Único
- Gentili Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 199, S 8, H PM 56608, I/A 12 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-07
Empresa: EUROPA SLAV SL
Liquidador
- Gentili Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2357 , F 103, S 8, H PM 56618, I/A 12 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-07
Empresa: PADDELSON SL
Administrador Unico
- Gentili Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 199, S 8, H PM 56608, I/A 9 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-07
Empresa: HERMANOS FERRER AMENGUAL BALEAR SL
Administrador Unico
- Gentili Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1821 , F 116, S 8, H PM 38077, I/A 9 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-07
Empresa: HERMANOS FERRER AMENGUAL BALEAR SL
Administrador Mancomunado
- Gentili Sebastian
- Lopez Santos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1821 , F 116, S 8, H PM 38077, I/A 9 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-07
Información de GENTILI SEBASTIAN
Mostramos los datos de GENTILI SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GENTILI SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos