GENOVESE GIANFRANCO
Informe ejecutivo de GENOVESE GIANFRANCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GENOVESE GIANFRANCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARNEG ESPAÑA SL | Administrador Unico | 27/07/2011 |
VINCULACIONES DE GENOVESE GIANFRANCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GENOVESE GIANFRANCO
Empresa: ARNEG ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Genovese Gianfranco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20845 , F 198, S 8, H M 369455, I/A 20 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-28
Empresa: ARNEG ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Genovese Gianfranco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20845 , F 197, S 8, H M 369455, I/A 16 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-28
Empresa: ARNEG ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Genovese Gianfranco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20845 , F 197, S 8, H M 369455, I/A 14 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Empresa: ARNEG ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Genovese Gianfranco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20845 , F 197, S 8, H M 369455, I/A 13 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-28
Empresa: ARNEG ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Genovese Gianfranco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20845 , F 196, S 8, H M 369455, I/A 11 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-28
Empresa: ARNEG ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Genovese Gianfranco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20845 , F 194, S 8, H M 369455, I/A 9 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-28
Información de GENOVESE GIANFRANCO
Mostramos los datos de GENOVESE GIANFRANCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GENOVESE GIANFRANCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos