GENILLO PEINADO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de GENILLO PEINADO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GENILLO PEINADO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA SISTEMA EMPLEO FP | Miem.Com.Ctr | 19/07/2011 | 28/12/2017 |
VINCULACIONES DE GENILLO PEINADO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GENILLO PEINADO JUAN CARLOS
Empresa: FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA SISTEMA EMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
- Corcoles Lozano Felipe Miguel
- Genillo Peinado Juan Carlos
- Rueda Garcia Jesus
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715 , F 120, S 8, H CU 1764, I/A 48 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-16
Empresa: FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA SISTEMA EMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 23, S 8, H CU 1764, I/A 38 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-16
Empresa: FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA SISTEMA EMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 13, S 8, H CU 1764, I/A 27 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-16
Información de GENILLO PEINADO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de GENILLO PEINADO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GENILLO PEINADO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos