GENER VERDE RAMSES
Informe ejecutivo de GENER VERDE RAMSES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GENER VERDE RAMSES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL MON DE LA PISCINA SL | Secretario | 22/12/2022 | |
EL MON DE LA PISCINA SL | Consejero | 22/12/2022 |
VINCULACIONES DE GENER VERDE RAMSES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GENER VERDE RAMSES
Empresa: EL MON DE LA PISCINA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gener Verde Israel
- Gener Verde Ramses
- Ibañez Maza Ricard
Presidente
Secretario
- Gener Verde Ramses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26985 , F 177, S 8, H B 111765, I/A 9 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: EL MON DE LA PISCINA SL
Administrador Solidario
- Gener Verde Ramses
- Ibañez Maza Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26985 , F 177, S 8, H B 111765, I/A 9 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: EL MON DE LA PISCINA SL
Administrador Solidario
- Gener Verde Ramses
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26985 , F 177, S 8, H B 111765, I/A 8 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-08
Empresa: EL MON DE LA PISCINA SL
Administrador Mancomunado
- Gener Verde Ramses
- Ibañez Maza Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26985 , F 177, S 8, H B 111765, I/A 8 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-08
Empresa: EL MON DE LA PISCINA SL
Administrador Mancomunado
- Gener Verde Ramses
- Ibañez Maza Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26985 , F 177, S 8, H B 111765, I/A 7 (13/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
Información de GENER VERDE RAMSES
Mostramos los datos de GENER VERDE RAMSES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GENER VERDE RAMSES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos