GENER ALBANELL CRISTINA
Informe ejecutivo de GENER ALBANELL CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GENER ALBANELL CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE NEGOCIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS SL | Administrador Unico | 18/05/2009 | 12/01/2017 |
CENTRO DE NEGOCIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS SL | Liquidador | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
S4RE SL | Administrador Mancomunado | 28/10/2016 | 15/12/2016 |
INICIATIVAS BRAVA SL | Administrador Unico | 21/12/2012 | 04/01/2013 |
VINCULACIONES DE GENER ALBANELL CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GENER ALBANELL CRISTINA
Liquidador
- Gener Albanell Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41230 , F 203, S 8, H B 383516, I/A 3 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-08
Administrador Unico
- Gener Albanell Cristina
Liquidador
- Gener Albanell Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41230 , F 203, S 8, H B 383516, I/A 3 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-08
Empresa: S4RE SL
Administrador Mancomunado
- Bretones Gallardo Miguel Angel
- Cerezo Barrajon Jose Luis
- Gener Albanell Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45607 , F 101, S 8, H B 493452, I/A 2 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-08
Empresa: S4RE SL
Administrador Mancomunado
- Bretones Gallardo Miguel Angel
- Cerezo Barrajon Jose Luis
- Gener Albanell Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45607 , F 99, S 8, H B 493452, I/A 1 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-08
Empresa: INICIATIVAS BRAVA SL
Administrador Unico
- Gener Albanell Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41604 , F 137, S 8, H B 390592, I/A 4 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Empresa: INICIATIVAS BRAVA SL
Administrador Unico
- Gener Albanell Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41604 , F 136, S 8, H B 390592, I/A 3 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-08
Administrador Unico
- Gener Albanell Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41230 , F 198, S 8, H B 383516, I/A 1 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-08
Información de GENER ALBANELL CRISTINA
Mostramos los datos de GENER ALBANELL CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GENER ALBANELL CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos