GEMMA DUCH FORNELLS
Informe ejecutivo de GEMMA DUCH FORNELLS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GEMMA DUCH FORNELLS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES MECANICAS DUCH SA | Consejero Delegado Solidario | 20/12/2012 | 14/09/2020 |
CONSTRUCCIONES MECANICAS DUCH SA | Consejero | 20/12/2012 | 14/09/2020 |
VINCULACIONES DE GEMMA DUCH FORNELLS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEMMA DUCH FORNELLS
Empresa: CONSTRUCCIONES MECANICAS DUCH SA
Consejero Delegado Solidario
- Eva Duch Fornells
- Gemma Duch Fornells
Consejero
- Cipria Duch Patchi
- Eva Duch Fornells
- Gemma Duch Fornells
- Roser Fornells Bou
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37 , F 38, S 8, H GI 627, I/A 16 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-17
Empresa: CONSTRUCCIONES MECANICAS DUCH SA
Consejero Delegado Solidario
- Eva Duch Fornells
- Gemma Duch Fornells
Consejero
- Cipria Duch Patchi
- Eva Duch Fornells
- Gemma Duch Fornells
- Roser Fornells Bou
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37 , F 38, S 8, H GI 627, I/A 15 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-17
Empresa: CONSTRUCCIONES MECANICAS DUCH SA
Consejero Delegado Solidario
- Eva Duch Fornells
- Gemma Duch Fornells
Consejero
- Cipria Duch Patchi
- Eva Duch Fornells
- Gemma Duch Fornells
- Roser Fornells Bou
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37 , F 37, S 8, H GI 627, I/A 12 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-17
Información de GEMMA DUCH FORNELLS
Mostramos los datos de GEMMA DUCH FORNELLS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEMMA DUCH FORNELLS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos