GEMINIANI MARIA MICAELA
Informe ejecutivo de GEMINIANI MARIA MICAELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GEMINIANI MARIA MICAELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRACIANA IBERICA SL | Administrador Solidario | 02/03/2020 |
VINCULACIONES DE GEMINIANI MARIA MICAELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEMINIANI MARIA MICAELA
Empresa: GRACIANA FOODTRUCK SL
Liquidador
- Geminiani Maria Micaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 610556, I/A 2 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: GRACIANA FOODTRUCK SL
Administrador Unico
- Geminiani Maria Micaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 610556, I/A 2 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: GRACIANA IBERICA SL
Administrador Solidario
- Geminiani Maria Agustina
- Geminiani Maria Micaela
- Patalagoity Ponti Cristina Juliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39497 , F 182, S 8, H M 701244, I/A 2 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: DOMINGA MADRID 2006 SL
Administrador Solidario
- Geminiani Maria Micaela
- Natale Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23504 , F 125, S 8, H M 421661, I/A 3 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Empresa: GRACIANA FOODTRUCK SL
Administrador Unico
- Geminiani Maria Micaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33927 , F 147, S 8, H M 610556, I/A 1 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Empresa: DOMINGA MADRID 2006 SL
Administrador Solidario
- Geminiani Maria Micaela
- Natale Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23504 , F 125, S 8, H M 421661, I/A 2 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-28
Empresa: DOMINGA MADRID 2006 SL
Administrador Unico
- Geminiani Maria Micaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23504 , F 125, S 8, H M 421661, I/A 2 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-28
Información de GEMINIANI MARIA MICAELA
Mostramos los datos de GEMINIANI MARIA MICAELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEMINIANI MARIA MICAELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos