GEMAR LAFUENTE MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de GEMAR LAFUENTE MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GEMAR LAFUENTE MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEMAR LAFUENTE SL | Administrador Mancomunado | 10/04/2018 | |
INMUEBLES CARRERA 16 SL | Apoderado | 15/10/2015 |
VINCULACIONES DE GEMAR LAFUENTE MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEMAR LAFUENTE MARIA ISABEL
Empresa: GEMAR LAFUENTE SL
Administrador Mancomunado
- Gemar Lafuente Antonio
- Gemar Lafuente Jose Carlos
- Gemar Lafuente Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4923, L 3831, F 145, S 8, H MA 17749, I/A 5 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-29
Empresa: GEMAR LAFUENTE SL
Administrador Mancomunado
- Gemar Lafuente Antonio
- Gemar Lafuente Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4923, L 3831, F 145, S 8, H MA 17749, I/A 5 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-29
Empresa: INMUEBLES CARRERA 16 SL
Apoderado
- Gemar Lafuente Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341, L 3251, F 105, S 8, H MA 92406, I/A 5 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-29
Empresa: MARISA CABALLERO MODA SL
Administrador Solidario
- Caballero Barroso Antonio Leoncio
- Gemar Lafuente Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4086, L 2997, F 144, S 8, H MA 85276, I/A 2 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-29
Empresa: CARRERA 16 OCIO Y TURISMO SL
Administrador Solidario
- Caballero Barroso Antonio Leoncio
- Gemar Lafuente Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341, L 3251, F 96, S 8, H MA 92405, I/A 2 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-29
Empresa: INMUEBLES CARRERA 16 SL
Administrador Solidario
- Caballero Barroso Antonio Leoncio
- Gemar Lafuente Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341, L 3251, F 104, S 8, H MA 92406, I/A 2 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-29
Administrador Solidario
- Caballero Barroso Antonio Leoncio
- Gemar Lafuente Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049, L 2960, F 216, S 8, H MA 84223, I/A 3 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-29
Información de GEMAR LAFUENTE MARIA ISABEL
Mostramos los datos de GEMAR LAFUENTE MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEMAR LAFUENTE MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos