GELABERTO SANCHO JOAQUIN
Informe ejecutivo de GELABERTO SANCHO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GELABERTO SANCHO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXANS IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/06/2021 |
VINCULACIONES DE GELABERTO SANCHO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GELABERTO SANCHO JOAQUIN
Empresa: NEXANS IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gelaberto Sancho Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 140, S 8, H B 6058, I/A 127 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Empresa: SIMON SA
Apoderado Mancomunado
- Gelaberto Sancho Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42388 , F 149, S 8, H B 12955, I/A 142 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Empresa: SIMON LIGHTING SA
Apoderado
- Gelaberto Sancho Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31752 , F 11, S 8, H M 557495, I/A 13 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Empresa: SIMON LIGHTING SA
Apoderado
- Gelaberto Sancho Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31752 , F 9, S 8, H M 557495, I/A 8 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-28
Empresa: SIMON SA
Apoderado Mancomunado
- Gelaberto Sancho Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42388 , F 148, S 8, H B 12955, I/A 139 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-08
Información de GELABERTO SANCHO JOAQUIN
Mostramos los datos de GELABERTO SANCHO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GELABERTO SANCHO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos