GEBAUER PAUL FREDRIK
Informe ejecutivo de GEBAUER PAUL FREDRIK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GEBAUER PAUL FREDRIK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROOMSERVICEMARBELLA SL | Socio Unico | 07/06/2016 | 31/05/2024 |
ROOMSERVICEMARBELLA SL | Administrador Unico | 07/06/2016 | 31/05/2024 |
TOTA EUROPE COMPANY SL | Administrador Solidario | 04/06/2009 | 04/04/2013 |
VINCULACIONES DE GEBAUER PAUL FREDRIK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEBAUER PAUL FREDRIK
Empresa: ROOMSERVICEMARBELLA SL
Administrador Unico
- Gebauer Paul Fredrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA134520, I/A 4 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-29
Empresa: ROOMSERVICEMARBELLA SL
Administrador Unico
- Gebauer Paul Fredrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5524, L 4431, F 27, S 8, H MA134520, I/A 1 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-29
Empresa: ROOMSERVICEMARBELLA SL
Socio Único
- Gebauer Paul Fredrik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5524, L 4431, F 27, S 8, H MA134520, I/A 1 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-29
Empresa: TOTA EUROPE COMPANY SL
Administrador Solidario
- Gebauer Paul Fredrik
- Lukovac Zoran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4653, L 3561, F 57, S 8, H MA101703, I/A 2 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-29
Empresa: TOTA EUROPE COMPANY SL
Administrador Solidario
- Gebauer Paul Fredrik
- Lukovac Zoran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4653, L 3561, F 55, S 8, H MA101703, I/A 1 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-29
Información de GEBAUER PAUL FREDRIK
Mostramos los datos de GEBAUER PAUL FREDRIK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEBAUER PAUL FREDRIK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos