GEA ZARAGOZA ALEJANDRO
Informe ejecutivo de GEA ZARAGOZA ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GEA ZARAGOZA ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/06/2018 | 01/08/2018 |
ES LLONGUET FORN ARTESA SL | Administrador Solidario | 08/01/2014 | 23/11/2016 |
VINCULACIONES DE GEA ZARAGOZA ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEA ZARAGOZA ALEJANDRO
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gea Zaragoza Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46277 , F 134, S 8, H B 25121, I/A 569 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gea Zaragoza Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46277 , F 129, S 8, H B 25121, I/A 558 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-08
Empresa: ES LLONGUET FORN ARTESA SL
Administrador Solidario
- Gea Zaragoza Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 143 , F 81, S 8, H IM 5958, I/A 2 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-07
Empresa: ES LLONGUET FORN ARTESA SL
Administrador Solidario
- Ferrer Melsion Antonio Jose
- Gea Zaragoza Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 143 , F 79, S 8, H IM 5958, I/A 1 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-07
Información de GEA ZARAGOZA ALEJANDRO
Mostramos los datos de GEA ZARAGOZA ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEA ZARAGOZA ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos