GEA JIMENO ALEJANDRO CARLOS
Informe ejecutivo de GEA JIMENO ALEJANDRO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GEA JIMENO ALEJANDRO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INRIALSA PVC SA | Apoderado | 03/04/2014 | |
INDUSTRIA RIOJANA DEL ALUMINIO SA | Apoderado | 30/05/2011 | |
INRIALSA MONTAJES SL | Apoderado | 14/04/2011 | |
INDUSTRIA RIOJANA DEL ALUMINIO SA | Apoderado | 22/11/2010 | |
INDUSTRIA RIOJANA DEL ALUMINIO SA | Apoderado | 24/08/2010 |
VINCULACIONES DE GEA JIMENO ALEJANDRO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEA JIMENO ALEJANDRO CARLOS
Empresa: INRIALSA PVC SA
Apoderado
- Gea Jimeno Alejandro Carlos
- Martinez Diaz Maria Sandra
- Martinez Ubis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 116, S 8, H LO 2638, I/A 17 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-26
Empresa: INRIALSA PVC SA
Apoderado
- Gea Jimeno Alejandro Carlos
- Gea Jimeno Alejandro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 116, S 8, H LO 2638, I/A 17 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-26
Empresa: INRIALSA PVC SA
Apoderado
- Gea Jimeno Alejandro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 82, S 8, H LO 2638, I/A 13 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-26
Empresa: INDUSTRIA RIOJANA DEL ALUMINIO SA
Apoderado
- Gea Jimeno Alejandro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 262 , F 88, S 8, H LO 974, I/A 16 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-26
Empresa: INRIALSA MONTAJES SL
Apoderado
- Gea Jimeno Alejandro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 78, S 8, H LO 11312, I/A 4 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-26
Empresa: INDUSTRIA RIOJANA DEL ALUMINIO SA
Apoderado
- Gea Jimeno Alejandro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 262 , F 87, S 8, H LO 974, I/A 14 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-26
Empresa: INRIALSA PVC SA
Apoderado
- Gea Jimeno Alejandro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 81, S 8, H LO 2638, I/A 11 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-26
Empresa: INDUSTRIA RIOJANA DEL ALUMINIO SA
Apoderado
- Gea Jimeno Alejandro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 262 , F 86, S 8, H LO 974, I/A 13 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-26
Información de GEA JIMENO ALEJANDRO CARLOS
Mostramos los datos de GEA JIMENO ALEJANDRO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEA JIMENO ALEJANDRO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos