GEA GONZALEZ ANA-VANESA
Informe ejecutivo de GEA GONZALEZ ANA-VANESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GEA GONZALEZ ANA-VANESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES GEA SL | Apoderado Mancomunado | 28/04/2021 | |
JAMONES SIERRA NEVADA 1994 SL | Apoderado Solidario | 05/06/2019 |
VINCULACIONES DE GEA GONZALEZ ANA-VANESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEA GONZALEZ ANA-VANESA
Empresa: DISTRIBUCIONES GEA SL
Apoderado Mancomunado
- Gea Gonzalez Ana-vanesa
- Gea Gonzalez Antonio-david
- Gea Gonzalez Lucia
- Gea Gonzalez Saray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 172, S 8, H A 16234, I/A 4 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-03
Empresa: JAMONES SIERRA NEVADA 1994 SL
Apoderado Solidario
- Gea Gonzalez Ana-vanesa
- Gea Gonzalez Antonio-david
- Gea Gonzalez Saray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 154, S 8, H A 165453, I/A 2 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-03
Empresa: VAIMA SOLAR FOTOVOLTAICA SL
Administrador Unico
- Gea Gonzalez Ana-vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 13, S 8, H GR 34891, I/A 3 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-18
Información de GEA GONZALEZ ANA-VANESA
Mostramos los datos de GEA GONZALEZ ANA-VANESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEA GONZALEZ ANA-VANESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos