GEA DE CASTRO ANTONIO
Informe ejecutivo de GEA DE CASTRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GEA DE CASTRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOCARES JULIAN DE CASTRO SA | Miem.Com.Ej. | 21/05/2024 | |
AUTOCARES CASANZ SL | Consejero | 08/04/2021 | |
AUTOCARES JULIAN DE CASTRO SA | Consejero | 05/04/2021 |
VINCULACIONES DE GEA DE CASTRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEA DE CASTRO ANTONIO
Empresa: AUTOCARES JULIAN DE CASTRO SA
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 38850, I/A 44 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: AUTOCARES CASANZ SL
Consejero
- Gea De Castro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16913 , F 188, S 8, H M 155101, I/A 16 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Empresa: AUTOCARES JULIAN DE CASTRO SA
Consejero
- Gea De Castro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33451 , F 180, S 8, H M 38850, I/A 38 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: SIERRABUS SL
Apoderado
- Gea De Castro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26702 , F 113, S 8, H M 143515, I/A 11 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Empresa: SIERRABUS SL
Apoderado
- Gea De Castro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26702 , F 112, S 8, H M 143515, I/A 9 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Información de GEA DE CASTRO ANTONIO
Mostramos los datos de GEA DE CASTRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEA DE CASTRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos