GAZTELUPE ESCUDERO CECILIO-ANTONIO
Informe ejecutivo de GAZTELUPE ESCUDERO CECILIO-ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GAZTELUPE ESCUDERO CECILIO-ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLASNOR SA | Consejero | 13/08/2010 | 05/01/2022 |
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION DE ANDOAIN SA | Apoderado Solidario | 28/10/2014 | |
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION DE ANDOAIN SA | Apoderado | 28/10/2014 | |
PLASNOR SA | Presidente | 13/08/2010 | 10/01/2013 |
UZTURRE CAPITAL SL | Presidente | 30/08/2012 | |
UZTURRE CAPITAL SL | Consejero | 30/08/2012 | |
INMOBILIARIA MUBA SA | Administrador Unico | 27/04/2012 |
VINCULACIONES DE GAZTELUPE ESCUDERO CECILIO-ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAZTELUPE ESCUDERO CECILIO-ANTONIO
Apoderado Solidario
- Arocena Hernandorena Emilio
- Arteaga Labaca Pedro
- Gaztelupe Escudero Cecilio-antonio
- Gaztelupe Escudero Cecilio-antonio
Apoderado
- Gaztelupe Escudero Cecilio-antonio
- Gaztelupe Escudero Cecilio-antonio
- Gorria Arocena Enrique
- Gorria Arocena Enrique
- Pagola Jauregui Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 51, S 8, H SS 1219, I/A 41 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-20
Empresa: PLASNOR SA
Presidente
- Gaztelupe Escudero Cecilio-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1009 , F 163, S 8, H SS 702, I/A 19 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-20
Empresa: ITASA SERVICIOS GENERALES SL
Consejero
- Gaztelupe Escudero Cecilio-antonio
Presidente
- Gaztelupe Escudero Cecilio-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2128 , F 156, S 8, H SS 24650, I/A 9 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-20
Empresa: INMOBILIARIA MUBA SA
Administrador Unico
- Gaztelupe Escudero Cecilio-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 4, S 8, H SS 9497, I/A 9 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-20
Empresa: PLASNOR SA
Consejero
- Aguirre Goiburu Luis-maria
- Gaztelupe Escudero Cecilio-antonio
- Peñagaricano Arrieta Juan-luis
Presidente
- Gaztelupe Escudero Cecilio-antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1009 , F 163, S 8, H SS 702, I/A 18 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-20
Información de GAZTELUPE ESCUDERO CECILIO-ANTONIO
Mostramos los datos de GAZTELUPE ESCUDERO CECILIO-ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAZTELUPE ESCUDERO CECILIO-ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos