GAZTAÑAGA MAZMELA ALEXANDER
Informe ejecutivo de GAZTAÑAGA MAZMELA ALEXANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GAZTAÑAGA MAZMELA ALEXANDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERRAJERA VALLE LENIZ SA | Consejero | 09/03/2016 | 02/12/2022 |
GRUPO DORLET SA | Consejero | 20/02/2014 | 23/06/2016 |
DORLET SA | Consejero | 21/02/2014 | 23/06/2016 |
GRUPO DORLET SA | Consejero | 23/01/2009 | 23/06/2016 |
DORLET SA | Consejero | 13/01/2009 | 23/06/2016 |
DORLET SYSTEMS SL | Consejero | 16/05/2016 | |
DORLET ISS SL | Consejero | 16/04/2010 | 16/05/2016 |
GRUPO DORLET SA | Presidente | 20/02/2014 | 16/03/2016 |
DORLET SA | Presidente | 21/02/2014 | 16/03/2016 |
DORLET ISS SL | Presidente | 16/04/2010 | 16/03/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GAZTAÑAGA MAZMELA ALEXANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAZTAÑAGA MAZMELA ALEXANDER
Empresa: CERRAJERA VALLE LENIZ SA
Consejero
- Elcoro Iturbe Olaia
- Elorza Arcauz Jose Agustin
- Gaztañaga Mazmela Alexander
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 50, S 8, H SS 4540, I/A 82 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-20
Empresa: CERRAJERA VALLE LENIZ SA
Consejero
- Antxia Alberdi Mikel Aitor
- Elcoro Iturbe Olaia
- Elorza Arcauz Jose Agustin
- Gaztañaga Mazmela Alexander
- Merino Madariaga Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 50, S 8, H SS 4540, I/A 80 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-20
Empresa: GRUPO DORLET SA
Consejero
- Bengoetxea Bilbao Ana Isabel
- CERRAJERA VALLE LENIZ SA
- Elkoro Iturbe Olaia
- Gaztañaga Mazmela Alexander
- Marquinez Lopez De Erenchun Feliciano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1412 , F 108, S 8, H VI 14096, I/A 13 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-01
Empresa: DORLET SA
Consejero
- Bengoetxea Bilbao Ana Isabel
- CERRAJERA VALLE LENIZ SA
- Elkoro Iturbe Olaia
- Gaztañaga Mazmela Alexander
- Marquinez Lopez De Erenchun Feliciano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1553 , F 90, S 8, H VI 7167, I/A 43 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-01
Empresa: DORLET SYSTEMS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 916 , F 73, S 8, H VI 7166, I/A 14 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-01
Empresa: DORLET ISS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 6, S 8, H VI 14784, I/A 5 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-01
Empresa: DORLET SYSTEMS SL
Presidente
- Gaztañaga Mazmela Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 916 , F 72, S 8, H VI 7166, I/A 12 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-01
Empresa: DORLET ISS SL
Presidente
- Gaztañaga Mazmela Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 4, S 8, H VI 14784, I/A 3 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-01
Empresa: DORLET SA
Presidente
- Gaztañaga Mazmela Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1553 , F 89, S 8, H VI 7167, I/A 41 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-01
Empresa: GRUPO DORLET SA
Presidente
- Gaztañaga Mazmela Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1412 , F 107, S 8, H VI 14096, I/A 11 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-01
VER MAS ACTOS
Información de GAZTAÑAGA MAZMELA ALEXANDER
Mostramos los datos de GAZTAÑAGA MAZMELA ALEXANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAZTAÑAGA MAZMELA ALEXANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos