GAZQUEZ MORALES FERNANDO
Informe ejecutivo de GAZQUEZ MORALES FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GAZQUEZ MORALES FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOL DE ALMERIA DE COMESTIBLES BEBIDAS Y DROGUERIA SL | Liquidador | 11/03/2011 | 22/04/2024 |
PARAJE EL ROCIO SRL | Socio Unico | 30/12/2010 | 07/04/2014 |
PARAJE EL ROCIO SRL | Administrador Unico | 30/12/2010 | 07/04/2014 |
PARAJE EL ROCIO SRL | Liquidador | 07/04/2014 | 07/04/2014 |
SOL DE ALMERIA DE COMESTIBLES BEBIDAS Y DROGUERIA SL | Administrador Solidario | 11/03/2011 |
VINCULACIONES DE GAZQUEZ MORALES FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAZQUEZ MORALES FERNANDO
Empresa: PARAJE EL ROCIO SRL
Liquidador
- Gazquez Morales Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 12, S 8, H AL 36869, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-04
Empresa: PARAJE EL ROCIO SRL
Administrador Unico
- Gazquez Morales Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 12, S 8, H AL 36869, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-04
Liquidador
- Gazquez Morales Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462 , F 68, S 8, H AL 12890, I/A 4 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-04
Administrador Solidario
- Gazquez Morales Fernando
- Perez Carretero Virtudes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462 , F 68, S 8, H AL 12890, I/A 4 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-04
Empresa: PARAJE EL ROCIO SRL
Administrador Unico
- Gazquez Morales Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 12, S 8, H AL 36869, I/A 1 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-04
Empresa: PARAJE EL ROCIO SRL
Socio Único
- Gazquez Morales Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 12, S 8, H AL 36869, I/A 1 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-04
Información de GAZQUEZ MORALES FERNANDO
Mostramos los datos de GAZQUEZ MORALES FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAZQUEZ MORALES FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos