GAYTAN DE AYALA MAESTRE ALFONSO MARIA
Informe ejecutivo de GAYTAN DE AYALA MAESTRE ALFONSO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GAYTAN DE AYALA MAESTRE ALFONSO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YAXNAK PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 26/07/2017 | |
INVERSIONES KIWAYU SL | Administrador Unico | 04/04/2017 | |
POLIBROK SL | Administrador Solidario | 04/07/2014 | |
LYNAM & AYALA CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Solidario | 02/08/2013 |
VINCULACIONES DE GAYTAN DE AYALA MAESTRE ALFONSO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAYTAN DE AYALA MAESTRE ALFONSO MARIA
Empresa: YAXNAK PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Gaytan De Ayala Maestre Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36166 , F 103, S 8, H M 649896, I/A 2 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Empresa: INVERSIONES KIWAYU SL
Administrador Unico
- Gaytan De Ayala Maestre Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35051 , F 131, S 8, H M 630393, I/A 2 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Administrador Solidario
- Gaytan De Ayala Maestre Alfonso Maria
- Jurkojc Urbanelis Eduardo Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31341 , F 121, S 8, H M 564165, I/A 3 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-28
Empresa: POLIBROK SL
Administrador Solidario
- Gaytan De Ayala Maestre Alfonso Maria
- Jurkojc Urbanelis Eduardo Eugenio
- Mahaud Erik Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29027 , F 48, S 8, H M 522726, I/A 3 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Empresa: POLIBROK SL
Administrador Unico
- Gaytan De Ayala Maestre Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29027 , F 48, S 8, H M 522726, I/A 3 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Administrador Solidario
- Gaytan De Ayala Maestre Alfonso Maria
- Jurkojc Urbanelis Eduardo Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31341 , F 120, S 8, H M 564165, I/A 1 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
Empresa: POLIBROK SL
Administrador Unico
- Gaytan De Ayala Maestre Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29027 , F 48, S 8, H M 522726, I/A 2 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Empresa: POLIBROK SL
Administrador Solidario
- Gaytan De Ayala Maestre Alfonso Maria
- Jurkojc Urbanelis Eduardo Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29027 , F 48, S 8, H M 522726, I/A 2 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Empresa: POLIBROK SL
Administrador Solidario
- Gaytan De Ayala Maestre Alfonso Maria
- Jurkojc Urbanelis Eduardo Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29027 , F 47, S 8, H M 522726, I/A 1 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-28
Información de GAYTAN DE AYALA MAESTRE ALFONSO MARIA
Mostramos los datos de GAYTAN DE AYALA MAESTRE ALFONSO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAYTAN DE AYALA MAESTRE ALFONSO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos