GAYOT CELINE MARIE
Informe ejecutivo de GAYOT CELINE MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GAYOT CELINE MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXA MEDITERRANEAN SYSTEMS AEIE | Apoderado Solidario | 28/07/2016 | |
AXA BUSINESS OPERATIONS SA | Apoderado Solidario | 08/08/2013 | 23/05/2016 |
AXA MEDITERRANEAN SYSTEMS AEIE | Apoderado Solidario | 10/05/2011 | 20/05/2016 |
AXA MEDITERRANEAN SYSTEMS AEIE | Apoderado Solidario | 02/10/2013 | 20/05/2016 |
AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES SA | Apoderado | 21/03/2011 | 19/02/2016 |
AXA REGIONAL SERVICES SA | Apoderado | 15/02/2011 | 19/02/2016 |
VINCULACIONES DE GAYOT CELINE MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAYOT CELINE MARIE
Empresa: AXA MEDITERRANEAN SYSTEMS AEIE
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31039 , F 120, S 8, H M 452407, I/A 24 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-28
Apoderado Solidario
- Alonso Ordorica Sergio
- Cabrera Fuster Juan Jose
- Carballo Gomez Lidia
- Carbonell March Jose Mario
- Corbaton Anchuelo Maria-carmen
- Dourlhies Olivier
- Fillol Jean- Baptiste
- Gayot Celine Marie
- Ibarburu Blanco Juan
- Lopez Gonzalez Nuria
- Mendez Quintela Silvana
- Peredo Figini Valeria Eugenia
- Polo Gutierrez Carmen
- Ruiz-carrillo Alvarez-ossorio Cristina
- Sese Sanchez Almudena
- Vuitteney Sylvie
Apoderado
- Alemany Guillamon David
- Amat Vilaro Pau
- Amat Vilaro Pau
- Artigau Queralt Ramon
- Ayuso Aragoneses Juan Luis
- Baniandres Avendaño Isidro
- Blaya Lopez Pedro Luis
- Boix Serra Federico
- Colet De Fabregues Boixar Merce
- Companys Lavall Javier
- Corominas Heras Fernando
- De La Fuente Espi Florent Javier
- Decker Erick Jean Charles
- España Ruiz Liliana
- Fabregas Cata Juan
- Falco Ramos Isabel
- Fischer Frederic Marcel Andre
- Francois Benoit Jean Baptiste Pierre Coste
- Gamucci Giuseppe
- Garcia Gallego Antonio Jose
- Garcia Ibañez Francisco Javier
- Garcia Ibañez Francisco Javier
- Garcia Mendez Miguel
- Garcia Mendez Miguel
- Gazancon Jean Sylvain Andre
- Guiot Rocamora Miquel
- Guzman Pascual Beatriz
- Hoppenworth Jorg
- Jane Calleja Enrique
- Jimenez De Parga Prieto Covandonga
- Jimenez De Parga Prieto Covandonga
- Lavilla Sanchez Fernando
- Marin Montejano Ramon
- Martinez Lopez Juan Dionisio
- Moreno Jimenez Lourdes
- Nesle Alban Christian Marie Armel De Mailly
- Perez Ortiz Juan Maria
- Puzenat Frederic
- Rodriguez Moyano Luis Miguel
- Samaranch Lacambra Jose Francisco
- Somoza Garcia Fernando
- Torra Pla Joaquim
- Trubert Alban Patrick David
- Valverde Tejada Constanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28674 , F 199, S 8, H M 495271, I/A 27 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-28
Empresa: AXA MEDITERRANEAN SYSTEMS AEIE
Apoderado Solidario
- Alonso Ordorica Sergio
- Cabrera Fuster Juan Jose
- Carballo Gomez Lidia
- Carbonell March Jose Mario
- Corbaton Anchuelo Maria-carmen
- Dourlhies Olivier
- Fillol Jean- Baptiste
- Gayot Celine Marie
- Ibarburu Blanco Juan
- Lopez Gonzalez Nuria
- Mendez Quintela Silvana
- Peredo Figini Valeria Eugenia
- Polo Gutierrez Carmen
- Ruiz-carrillo Alvarez-ossorio Cristina
- Sese Sanchez Almudena
- Vuitteney Sylvie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31039 , F 119, S 8, H M 452407, I/A 23 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-28
Empresa: AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES SA
Apoderado
- Abaigar Atucha Andoni Jesus
- Amat Vilaro Pau
- Baniandres Avendaño Isidro
- Bernues Anaya Maria Loreto
- Beunza Santolaria Maria Esperanza
- Cabrera Fuste Juan Jose
- Cholvy Laurent Julien
- Costa Maso Antoni
- De Mailly Nesle Alban Christian Marie Armel
- Decker Erick Jean Charles
- Domene Marti Manel
- Fabregas Cata Juan
- Falco Ramos Isabel
- Flejou Frederic Brice Sebastien Marie
- Gayot Celine Marie
- Gazancon Jean
- Gonzalez Gimenez Susana
- Guzman Pascual Beatriz
- Herrera De La Cuadra Luis
- Narvaez Lionel
- Navarro Hidalgo Maria Del Sol
- Ocaña Cisneros Salvador
- Ochoa Hurtado Jose Luis
- Ortego Garcia Jose Antonio
- Peredo Valeria Eugenia
- Puzenat Frederic
- Rodriguez Moyano Luis Miguel
- Ropero Martinez Rosa
- Vilda Ahedo Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34106 , F 20, S 8, H M 512428, I/A 21 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Empresa: AXA REGIONAL SERVICES SA
Apoderado Mancomunado
- Abaigar Atucha Andoni Jesus
- Amat Vilaro Pau
- Bernues Anaya Maria Loreto
- Beunza Santolaria Maria Esperanza
- Cholvy Laurent Julien
- De Mailly Nesle Alban Christian Marie Armel
- Decker Erick Jean Charles
- Domene Marti Manel
- Fabregas Cata Juan
- Falco Ramos Isabel
- Flejou Frederic Brice Sebastien Marie
- Gonzalez Gimenez Susana
- Narvaez Lionel
- Ochoa Hurtado Jose Luis
- Puzenat Frederic
Apoderado Solidario
- Abaigar Atucha Andoni Jesus
- Amat Vilaro Pau
- Bernues Anaya Maria Loreto
- Beunza Santolaria Maria Esperanza
- Cholvy Laurent Julien
- De Mailly Nesle Alban Christian Marie Armel
- Decker Erick Jean Charles
- Domene Marti Manel
- Fabregas Cata Juan
- Falco Ramos Isabel
- Flejou Frederic Brice Sebastien Marie
- Gonzalez Gimenez Susana
- Narvaez Lionel
- Ochoa Hurtado Jose Luis
- Puzenat Frederic
Apoderado
- Gayot Celine Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 155, S 8, H M 510349, I/A 18 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
Empresa: AXA MEDITERRANEAN SYSTEMS AEIE
Apoderado Solidario
- Alonso Ordorica Sergio
- Cabrera Fuster Juan Jose
- Carballo Gomez Lidia
- Carbonell March Jose Mario
- Corbaton Anchuelo Maria-carmen
- Dourlhies Olivier
- Fillol Jean- Baptiste
- Gayot Celine Marie
- Ibarburu Blanco Juan
- Lopez Gonzalez Nuria
- Mendez Quintela Silvana
- Peredo Figini Valeria Eugenia
- Polo Gutierrez Carmen
- Ruiz-carrillo Alvarez-ossorio Cristina
- Sese Sanchez Almudena
- Vuitteney Sylvie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31039 , F 114, S 8, H M 452407, I/A 12 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-28
Apoderado Solidario
- Alonso Ordorica Sergio
- Cabrera Fuster Juan Jose
- Carballo Gomez Lidia
- Carbonell March Jose Mario
- Corbaton Anchuelo Maria-carmen
- Dourlhies Olivier
- Fillol Jean- Baptiste
- Gayot Celine Marie
- Ibarburu Blanco Juan
- Lopez Gonzalez Nuria
- Mendez Quintela Silvana
- Peredo Figini Valeria Eugenia
- Polo Gutierrez Carmen
- Ruiz-carrillo Alvarez-ossorio Cristina
- Sese Sanchez Almudena
- Vuitteney Sylvie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28674 , F 193, S 8, H M 495271, I/A 16 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
Empresa: AXA MEDITERRANEAN SYSTEMS AEIE
Apoderado Mancomunado
- Amat Vilaro Pau
- Baniandres Avendaño Isidro
- Coste Francois Benoit Jean Baptiste Pierre
- Decker Erick Jean Charles
- Falco Ramos Isabel
- Guzman Pascual Beatriz
- Lopez Gonzalez De Leon Miguel
- Marin Montejano Ramon
- Navarro Hidalgo Maria Del Sol
- Nesle Alban Christian Marie Armel De Mailly
- Pinilla Guell Elisabeth
- Rodriguez Moyano Luis Miguel
- Trubert Alban Patrick David
- Vilda Ahedo Iban
Apoderado Solidario
- Amat Vilaro Pau
- Baniandres Avendaño Isidro
- Cabrera Fuste Juan Jose
- Cholet Laurent Henri-claude Marie
- Clemente Rodriguez Susana
- Coste Francois Benoit Jean Baptiste Pierre
- Decker Erick Jean Charles
- Falco Ramos Isabel
- Gayot Celine Marie
- Gazancon Jean Sylvain Andre
- Guzman Pascual Beatriz
- Lopez Gonzalez De Leon Miguel
- Marin Montejano Ramon
- Navarro Hidalgo Maria Del Sol
- Nesle Alban Christian Marie Armel De Mailly
- Ortego Garcia Jose Antonio
- Peredo Valeria Eugenia
- Pinilla Guell Elisabeth
- Rodriguez Moyano Luis Miguel
- Ropero Martinez Rosa
- Sanchez Guzman Maria Belen
- Sese Sanchez Almudena
- Trubert Alban Patrick David
- Vilda Ahedo Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25119 , F 148, S 8, H M 452407, I/A 4 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-28
Empresa: AXA TIGRIS SA
Apoderado
- Baniandres Avendaño Isidro
- Cabrera Fuste Juan Jose
- Clemente Rodriguez Susana
- Costa Maso Antoni
- Fischer Frederic Marcel Andre
- Gayot Celine Marie
- Gazancon Jean
- Guzman Pascual Beatriz
- Herrera De La Cuadra Luis
- Marin Montejano Ramon
- Navarro Hidalgo Maria Del Sol
- Ocaña Cisneros Salvador
- Ortego Garcia Jose Antonio
- Peredo Valeria Eugenia
- Rodriguez Moyano Luis Miguel
- Ropero Martinez Rosa
- Vilda Ahedo Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28459 , F 201, S 8, H M 512428, I/A 2 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-28
Empresa: AXA REGIONAL SERVICES SA
Apoderado
- Gayot Celine Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28337 , F 194, S 8, H M 510349, I/A 3 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-28
Información de GAYOT CELINE MARIE
Mostramos los datos de GAYOT CELINE MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAYOT CELINE MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos