GAYOSO SANCHEZ FIDEL
Informe ejecutivo de GAYOSO SANCHEZ FIDEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GAYOSO SANCHEZ FIDEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAYMA GRAPAS Y MAQUINAS SA | Consejero | 03/09/2010 |
VINCULACIONES DE GAYOSO SANCHEZ FIDEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAYOSO SANCHEZ FIDEL
Empresa: GRAYMA GRAPAS Y MAQUINAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 56, S 8, H M 63543, I/A 15 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-28
Empresa: GRAYMA GRAPAS Y MAQUINAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 56, S 8, H M 63543, I/A 14 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
Empresa: ATADORAS MAX DE CANARIAS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1750 , F 158, S 8, H GC 34554, I/A 2 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-35
Empresa: GRAYMA GRAPAS Y MAQUINAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3716 , F 55, S 8, H M 63543, I/A 13 (03/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Información de GAYOSO SANCHEZ FIDEL
Mostramos los datos de GAYOSO SANCHEZ FIDEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAYOSO SANCHEZ FIDEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos