GAYOSO RODRIGUEZ RICARDO
Informe ejecutivo de GAYOSO RODRIGUEZ RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GAYOSO RODRIGUEZ RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado | 06/03/2009 |
VINCULACIONES DE GAYOSO RODRIGUEZ RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAYOSO RODRIGUEZ RICARDO
Empresa: TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gayoso Rodriguez Ricardo
- Gonzalez Alvarez Cesareo
- Menendez Fernandez Hugo
- Miguel Genoves Laura
- Perea Ponce Hector
- Romero Corrocher Jose Ramon
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41256 , F 127, S 8, H M 77915, I/A 49 (30/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: PROYECTO FRONT MARITIM SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41245 , F 4, S 8, H B 290172, I/A 32 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-08
Empresa: PROYECTO FRONT MARITIM SL
Apoderado
- Dieguez Lorenzo Francisco Jose
- Gayoso Rodriguez Ricardo
- Salse Piera Francesc Xavier
- Vallejo Gomez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41245 , F 1, S 8, H B 290172, I/A 24 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-08
Empresa: LAYETANA FRONT MARITIM SL
Apoderado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39179 , F 148, S 8, H B 290172, I/A 23 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-08
Empresa: DENEO ENERGIA E INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
- Gayoso Rodriguez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40457 , F 35, S 8, H B 36626, I/A 79 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Gayoso Rodriguez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40887 , F 100, S 8, H B 94500, I/A 2405 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-08
Información de GAYOSO RODRIGUEZ RICARDO
Mostramos los datos de GAYOSO RODRIGUEZ RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAYOSO RODRIGUEZ RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos