GAYO GRANADOS RAUL
Informe ejecutivo de GAYO GRANADOS RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GAYO GRANADOS RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURWATT ENERGY SL | Administrador Solidario | 10/03/2021 | |
ADS ENERGIA AUDITORES Y CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 15/01/2021 | |
COMUNIDADES ENERGETICAS REUNIDAS SL | Administrador Solidario | 15/10/2020 | |
OMBRAFESTIVAL SL | Administrador Unico | 08/08/2019 | |
ADMINISTRATION DEVELOPMENT SERVICES SL | Administrador Unico | 18/10/2017 |
VINCULACIONES DE GAYO GRANADOS RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAYO GRANADOS RAUL
Empresa: GABO MARQUETING SL
Liquidador
- Gayo Granados Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42253 , F 175, S 8, H B 405770, I/A 2 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Empresa: GABO MARQUETING SL
Administrador Solidario
- Borda Eddy Mariona
- Gayo Granados Raul
Liquidador
- Gayo Granados Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42253 , F 175, S 8, H B 405770, I/A 2 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Empresa: NATURWATT ENERGY SL
Administrador Solidario
- Cabañas Rodriguez Nicolas
- Gayo Granados Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47704 , F 9, S 8, H B 559921, I/A 1 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-08
Administrador Solidario
- Cordoba Sanchis Jose Joaquin
- Gayo Granados Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47479 , F 126, S 8, H B 553099, I/A 10 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Empresa: OHM EYG COMERCIALIZADORA SL
Administrador Solidario
- Cordoba Snchis Jose Joaquin
- Gayo Granados Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47486 , F 74, S 8, H B 553327, I/A 1 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-08
Empresa: OMBRAFESTIVAL SL
Administrador Unico
- Gayo Granados Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47013 , F 49, S 8, H B 538116, I/A 1 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Administrador Unico
- Gayo Granados Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44135 , F 190, S 8, H B 447725, I/A 2 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-08
Administrador Solidario
- Gayo Granados Raul
- Jimenez Bravo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44135 , F 190, S 8, H B 447725, I/A 2 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-08
Administrador Solidario
- Gayo Granados Raul
- Jimenez Bravo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44135 , F 188, S 8, H B 447725, I/A 1 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-08
Empresa: GABO MARQUETING SL
Administrador Solidario
- Borda Eddy Mariona
- Gayo Granados Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42253 , F 172, S 8, H B 405770, I/A 1 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-08
Información de GAYO GRANADOS RAUL
Mostramos los datos de GAYO GRANADOS RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAYO GRANADOS RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos