GAYAN GALAN ALEJANDRO
Informe ejecutivo de GAYAN GALAN ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GAYAN GALAN ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADOBE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SL | Apoderado Solidario | 07/09/2018 |
VINCULACIONES DE GAYAN GALAN ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAYAN GALAN ALEJANDRO
Empresa: ADOBE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SL
Consejero
- Gayan Galan Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43650 , F 150, S 8, H B 250148, I/A 51 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-08
Empresa: ADOBE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SL
Apoderado Solidario
- Christian Andreas Helmut Keim
- Gayan Galan Alejandro
- Jillian Elizabeth Forusz
- Keith Byron San Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43650 , F 146, S 8, H B 250148, I/A 48 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-08
Empresa: ADOBE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SL
Apoderado Solidario
- Gayan Galan Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43650 , F 145, S 8, H B 250148, I/A 45 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-08
Consejero
- Gayan Galan Alejandro
- Philipp Barthold
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43650 , F 143, S 8, H B 250148, I/A 39 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-08
Información de GAYAN GALAN ALEJANDRO
Mostramos los datos de GAYAN GALAN ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAYAN GALAN ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos