GAY SALA JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GAY SALA JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GAY SALA JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASSESSORS CONSULTORS XG SL | Apoderado Solidario | 07/01/2016 |
VINCULACIONES DE GAY SALA JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAY SALA JOSE MANUEL
Empresa: ASSESSORS CONSULTORS XG SL
Apoderado Solidario
- Gay Sala Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28784 , F 23, S 8, H B 142026, I/A 14 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-08
Empresa: ASSESSORS CONSULTORS XG SL
Administrador Unico
- Gay Sala Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28784 , F 21, S 8, H B 142026, I/A 9 N (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-08
Empresa: SOLIGAY ENERGIES ALTERNATIVES SL
Administrador Mancomunado
- Gay Sala Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37085 , F 205, S 8, H B 297846, I/A 3 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-08
Empresa: SOLIGAY ENERGIES ALTERNATIVES SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Gay Ana Maria
- Fernandez Gay Juan Ignacio
- Gay Sala Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37085 , F 204, S 8, H B 297846, I/A 1 N (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-08
Empresa: SOLIGAY ENERGIES ALTERNATIVES SL
Administrador Mancomunado
- Fernadez Gay Juan Ignacio
- Fernandez Gay Ana Maria
- Gay Sala Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37085 , F 204, S 8, H B 297846, I/A 2 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
Empresa: ASSESSORS CONSULTORS XG SL
Administrador Unico
- Gay Sala Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28784 , F 21, S 8, H B 142026, I/A 9 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-08
Información de GAY SALA JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GAY SALA JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAY SALA JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos