GAVIRA ESTEBAN DIEGO
Informe ejecutivo de GAVIRA ESTEBAN DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GAVIRA ESTEBAN DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERMOBIDA IBERICA SL | Administrador Solidario | 08/01/2021 |
VINCULACIONES DE GAVIRA ESTEBAN DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAVIRA ESTEBAN DIEGO
Empresa: TERMOBIDA IBERICA SL
Administrador Solidario
- Gavira Esteban Diego
- Guzman Moncayo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5995, L 4902, F 145, S 8, H MA158600, I/A 1 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-29
Empresa: COMERCIAL ALTAIR UNION SL
Liquidador
- Gavira Esteban Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4725, L 3633, F 14, S 8, H MA104071, I/A 2 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-29
Empresa: COMERCIAL ALTAIR UNION SL
Administrador Unico
- Gavira Esteban Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4725, L 3633, F 14, S 8, H MA104071, I/A 2 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-29
Empresa: GADIMAIS SL
Liquidador
- Gavira Esteban Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4936, L 3844, F 71, S 8, H MA111061, I/A 2 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-29
Empresa: GADIMAIS SL
Administrador Unico
- Gavira Esteban Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4936, L 3844, F 71, S 8, H MA111061, I/A 2 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-29
Empresa: GADIMAIS SL
Administrador Unico
- Gavira Esteban Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4936, L 3844, F 70, S 8, H MA111061, I/A 1 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-29
Empresa: GADIMAIS SL
Socio Único
- Gavira Esteban Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4936, L 3844, F 70, S 8, H MA111061, I/A 1 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-29
Empresa: COMERCIAL ALTAIR UNION SL
Administrador Unico
- Gavira Esteban Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4725, L 3633, F 13, S 8, H MA104071, I/A 1 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-29
Empresa: COMERCIAL ALTAIR UNION SL
Socio Único
- Gavira Esteban Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4725, L 3633, F 13, S 8, H MA104071, I/A 1 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-29
Información de GAVIRA ESTEBAN DIEGO
Mostramos los datos de GAVIRA ESTEBAN DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAVIRA ESTEBAN DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos