GAVILAN MORENO ALBERTO
Informe ejecutivo de GAVILAN MORENO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GAVILAN MORENO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADECCO FORMACION SA | Apoderado | 28/05/2021 | |
ADECCO IBERIA SA | Apoderado | 28/05/2021 | |
ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SA | Apoderado | 28/05/2021 | |
ADECCO OUTSOURCING SA | Apoderado | 28/05/2021 | |
PREVENTIUM PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SA | Apoderado | 28/05/2021 | |
INSERADECCO SERVICIOS ESPECIALES SA | Apoderado | 28/05/2021 | |
ADECCO T T SA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL | Apoderado | 28/05/2021 | |
ADECCO FORMACION SA | Apoderado | 16/05/2012 | |
ADECCO FORMACION SA | Apoderado | 05/01/2012 | |
ADECCO T T SA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL | Apoderado | 15/12/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GAVILAN MORENO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAVILAN MORENO ALBERTO
Empresa: ADECCO IBERIA SA
Apoderado
- Gavilan Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41193 , F 46, S 8, H M 35649, I/A 103 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Empresa: ADECCO FORMACION SA
Apoderado
- Gavilan Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41039 , F 110, S 8, H M 182122, I/A 256 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Empresa: ADECCO OUTSOURCING SA
Apoderado
- Gavilan Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39882 , F 184, S 8, H M 116673, I/A 180 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Apoderado
- Gavilan Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41025 , F 16, S 8, H M 306483, I/A 158 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Empresa: ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SA
Apoderado
- Gavilan Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34050 , F 115, S 8, H M 221038, I/A 417 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Empresa: INSERADECCO SERVICIOS ESPECIALES SA
Apoderado
- Gavilan Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40365 , F 182, S 8, H M 341810, I/A 75 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Apoderado
- Gavilan Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33110 , F 85, S 8, H M 131861, I/A 547 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Empresa: ADECCO FORMACION SA
Apoderado
- Gavilan Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29585 , F 107, S 8, H M 182122, I/A 155 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28
Empresa: ADECCO FORMACION SA
Apoderado
- Gavilan Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28557 , F 60, S 8, H M 182122, I/A 147 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Apoderado
- Gavilan Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29237 , F 88, S 8, H M 131861, I/A 433 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
VER MAS ACTOS
Información de GAVILAN MORENO ALBERTO
Mostramos los datos de GAVILAN MORENO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAVILAN MORENO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos