GAVALDA ESCUDE ANA
Informe ejecutivo de GAVALDA ESCUDE ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GAVALDA ESCUDE ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECA-RING SL | Administrador Unico | 08/02/2024 | |
ANNION CONSULTING SL | Administrador Solidario | 10/11/2020 |
VINCULACIONES DE GAVALDA ESCUDE ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAVALDA ESCUDE ANA
Empresa: MECA-RING SL
Administrador Unico
- Gavalda Escude Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24405 , F 213, S 8, H B 73054, I/A 14 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-08
Empresa: GOTES ESSENTIALS COSMETICS SL
Apoderado Solidario
- Gavalda Escude Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47554 , F 93, S 8, H B 555412, I/A 5 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-08
Empresa: GOTES ESSENTIALS COSMETICS SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Gavalda Escude Ana
- Lluch Saunier Eva
- Lluch Saunier Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47554 , F 93, S 8, H B 555412, I/A 4 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Empresa: GOTES ESSENTIALS COSMETICS SL
Apoderado Solidario
- Gavalda Escude Ana
- Simo Lluch Marc De Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47554 , F 92, S 8, H B 555412, I/A 3 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-08
Empresa: GOTES ESSENTIALS COSMETICS SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Gavalda Escude Ana
- Lluch Saunier Eva
- Lluch Saunier Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47554 , F 87, S 8, H B 555412, I/A 1 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-08
Empresa: ANNION CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Bou Bosch Raquel
- Gavalda Escude Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47516 , F 78, S 8, H B 554310, I/A 1 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-08
Información de GAVALDA ESCUDE ANA
Mostramos los datos de GAVALDA ESCUDE ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAVALDA ESCUDE ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos