GATKINA ELENA
Informe ejecutivo de GATKINA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GATKINA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES AMINA SL | Administrador Unico | 18/06/2024 |
VINCULACIONES DE GATKINA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GATKINA ELENA
Empresa: INVERSIONES AMINA SL
Administrador Unico
- Gatkina Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA130523, I/A 5 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-29
Empresa: YOGO FRUTA SL
Administrador Unico
- Gatkina Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4877, L 3785, F 106, S 8, H MA109087, I/A 2 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-29
Empresa: YOGO FRUTA SL
Administrador Unico
- Gatkina Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4877, L 3785, F 105, S 8, H MA109087, I/A 1 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-29
Empresa: YOGO FRUTA SL
Socio Único
- Gatkina Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4877, L 3785, F 105, S 8, H MA109087, I/A 1 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-29
Información de GATKINA ELENA
Mostramos los datos de GATKINA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GATKINA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos