GATIUS VALLES JAVIER OSCAR
Informe ejecutivo de GATIUS VALLES JAVIER OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GATIUS VALLES JAVIER OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JURA ESPRESSO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/01/2020 |
VINCULACIONES DE GATIUS VALLES JAVIER OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GATIUS VALLES JAVIER OSCAR
Empresa: JURA ESPRESSO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gatius Valles Javier Oscar
- Zaragoza Randino Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38164 , F 55, S 8, H B 318301, I/A 14 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Empresa: JURA ESPRESSO SL
Apoderado
- Arias Pumarega Luis Miguel
- Gatius Valles Javier Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38164 , F 55, S 8, H B 318301, I/A 13 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Empresa: ECOSHOP ONLINE SL
Administrador Mancomunado
- Cusachs Nogue Montserrat
- Gatius Valles Javier Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42775 , F 136, S 8, H B 412377, I/A 2 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-08
Empresa: JURA COMERCIAL ESPRESSO SL
Liquidador
- Gatius Valles Javier Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39715 , F 52, S 8, H B 352163, I/A 5 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08
Empresa: JURA ESPRESSO SL
Apoderado
- Arias Pumarega Luis Miguel
- Gatius Valles Javier Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38164 , F 53, S 8, H B 318301, I/A 9 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-08
Empresa: ECOSHOP ONLINE SL
Administrador Mancomunado
- Cusachs Nogue Montserrat
- Gatius Valles Javier Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42775 , F 134, S 8, H B 412377, I/A 1 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
Empresa: JURA ESPRESSO SL
Apoderado
- Gatius Valles Javier Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38164 , F 50, S 8, H B 318301, I/A 7 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Información de GATIUS VALLES JAVIER OSCAR
Mostramos los datos de GATIUS VALLES JAVIER OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GATIUS VALLES JAVIER OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos