GATIUS I SIESO ALBERT
Informe ejecutivo de GATIUS I SIESO ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GATIUS I SIESO ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRIOESTAMINAL SPAIN SL | Apoderado | 13/01/2011 | |
CELVITAE BIOMEDICA SL | Apoderado | 20/10/2010 | 21/12/2010 |
VINCULACIONES DE GATIUS I SIESO ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GATIUS I SIESO ALBERT
Empresa: CRIOESTAMINAL SPAIN SL
Apoderado
- Gatius I Sieso Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40207 , F 157, S 8, H B 359274, I/A 5 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-08
Empresa: CELVITAE BIOMEDICA SL
Apoderado
- Gatius I Sieso Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27496 , F 164, S 8, H M 451550, I/A 12 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-28
Empresa: CELVITAE BIOMEDICA SL
Apoderado
- Gatius I Sieso Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27496 , F 162, S 8, H M 451550, I/A 11 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-28
Información de GATIUS I SIESO ALBERT
Mostramos los datos de GATIUS I SIESO ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GATIUS I SIESO ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos