GATA DURAN ANTONIO
Informe ejecutivo de GATA DURAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GATA DURAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZANINI EPILA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/01/2017 | 29/04/2024 |
ZANINI EPILA SL | Apoderado | 29/04/2024 | |
ZANINI EPILA SL | Apoderado | 23/03/2009 | 17/01/2017 |
VINCULACIONES DE GATA DURAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GATA DURAN ANTONIO
Empresa: ZANINI EPILA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gata Duran Antonio
- Ruiz Muntasell Josep
- Torras Torras Francesc
Apoderado
- Gata Duran Antonio
- Torras Torras Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4007 , F 35, S 8, H Z 28619, I/A 42 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-50
Empresa: ZANINI EPILA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bach Mas Roger
- Gata Duran Antonio
- Ruiz Muntasell Josep
- Serra Monte Javier
- Torras Torras Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4007 , F 31, S 8, H Z 28619, I/A 32 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-50
Empresa: ZANINI EPILA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Gata Duran Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4007 , F 31, S 8, H Z 28619, I/A 32 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-50
Empresa: ZANINI EPILA SL
Apoderado
- Gata Duran Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 125, S 8, H Z 28619, I/A 19 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-50
Información de GATA DURAN ANTONIO
Mostramos los datos de GATA DURAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GATA DURAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos