GASULLA HERNANDEZ ESTEBAN
Informe ejecutivo de GASULLA HERNANDEZ ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GASULLA HERNANDEZ ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGT Y ASOCIADOS SL | Apoderado Mancomunado | 18/05/2023 | |
CIRCULARWAY SL | Administrador Unico | 07/04/2021 | |
LAGAS CONSTRUCTION & MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 02/12/2015 | |
LAGAS CONSTRUCTION & MANAGEMENT SL | Administrador Mancomunado | 23/11/2015 | |
GASULLA ARQUITECTURA INTEGRAL SLP | Administrador Unico | 17/12/2009 |
VINCULACIONES DE GASULLA HERNANDEZ ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GASULLA HERNANDEZ ESTEBAN
Empresa: EGT Y ASOCIADOS SL
Apoderado Mancomunado
- Gasulla Hernandez Esteban
- Gasulla Hernandez Maria Dina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22362 , F 29, S 8, H B 35617, I/A 9 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-08
Empresa: TRES G. PRIME SL
Liquidador
- Cano Aliaga Alvaro Manuel
- Gasulla Hernandez Esteban
- Muñoz Pujol Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47027 , F 126, S 8, H B 538591, I/A 2 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-08
Empresa: TRES G. PRIME SL
Administrador Solidario
- Cano Aliaga Alvaro Manuel
- Gasulla Hernandez Esteban
- Muñoz Pujol Patricia
Liquidador
- Cano Aliaga Alvaro Manuel
- Gasulla Hernandez Esteban
- Muñoz Pujol Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47027 , F 126, S 8, H B 538591, I/A 2 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-08
Empresa: TRES G GRUPO TECNICO INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Gasulla Hernandez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43472 , F 65, S 8, H B 430992, I/A 3 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-08
Empresa: TRES G INTERNATIONAL 2016 SL
Administrador Solidario
- Cano Aliaga Alvaro Manuel
- Gasulla Hernandez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45453 , F 10, S 8, H B 488275, I/A 2 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-08
Empresa: CIRCULARWAY SL
Administrador Unico
- Gasulla Hernandez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47748 , F 135, S 8, H B 561192, I/A 1 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-08
Empresa: TRES G. PRIME SL
Administrador Solidario
- Cano Aliaga Alvaro Manuel
- Gasulla Hernandez Esteban
- Muñoz Pujol Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47027 , F 125, S 8, H B 538591, I/A 1 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-08
Empresa: TRES G INTERNATIONAL 2016 SL
Administrador Solidario
- Cano Aliaga Alvaro Manuel
- Gasulla Hernandez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45453 , F 9, S 8, H B 488275, I/A 1 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-08
Empresa: LAGAS CONSTRUCTION & MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Gasulla Hernandez Esteban
- Labella Sanchez Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45073 , F 66, S 8, H B 476077, I/A 2 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Empresa: LAGAS CONSTRUCTION & MANAGEMENT SL
Administrador Mancomunado
- Gasulla Hernandez Esteban
- Labella Sanchez Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45073 , F 64, S 8, H B 476077, I/A 1 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
VER MAS ACTOS
Información de GASULLA HERNANDEZ ESTEBAN
Mostramos los datos de GASULLA HERNANDEZ ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GASULLA HERNANDEZ ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos