GASULL BASSOLS DAVID
Informe ejecutivo de GASULL BASSOLS DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GASULL BASSOLS DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUANTUM ENERGY 3D SL | Administrador Unico | 24/05/2017 | |
QUO SERVIS SL | Administrador Solidario | 26/02/2016 |
VINCULACIONES DE GASULL BASSOLS DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GASULL BASSOLS DAVID
Empresa: QUANTUM ENERGY 3D SL
Administrador Unico
- Gasull Bassols David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45943 , F 166, S 8, H B 503663, I/A 1 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-08
Empresa: QUO SERVIS SL
Administrador Solidario
- Gasull Bassols David
- Gomez Blanch Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36708 , F 7, S 8, H B 283500, I/A 4 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Empresa: WATER & MORE IBERICA SL
Consejero
Secretario
- Gasull Bassols David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39244 , F 208, S 8, H B 341272, I/A 5 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Empresa: WATER & MORE IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39244 , F 207, S 8, H B 341272, I/A 3 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-08
Empresa: WATER & MORE IBERICA SL
Consejero
- Dragan Dekic
- Gasull Bassols David
- Lutz Hubner
- Puyuelo Lopez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39244 , F 207, S 8, H B 341272, I/A 3 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-08
Información de GASULL BASSOLS DAVID
Mostramos los datos de GASULL BASSOLS DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GASULL BASSOLS DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos