GASTAÑARES ZABALETA DIEGO XABIER
Informe ejecutivo de GASTAÑARES ZABALETA DIEGO XABIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GASTAÑARES ZABALETA DIEGO XABIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARUTEGI JATETXEA SL | Administrador Solidario | 02/01/2020 |
VINCULACIONES DE GASTAÑARES ZABALETA DIEGO XABIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GASTAÑARES ZABALETA DIEGO XABIER
Consejero
- Auzmendi Jimenez Consuelo
- Barredo Martin Amaia
- Gastañares Zabaleta Diego Xabier
- Lopategui Meabeanzorena Gotzon
- Madinabeitia Amescoa Ismael
- Muñoz Garcia Gorka
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 87, S 8, H VI 8273, I/A 27 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-01
Empresa: MARUTEGI JATETXEA SL
Administrador Solidario
- Gastañares Zabaleta Diego Xabier
- Gonzalez Fernandez De Alaiza Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1690 , F 60, S 8, H VI 19730, I/A 1 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-01
Apoderado
- Gastañares Zabaleta Diego Xabier
- Gastañares Zabaleta Diego Xabier
- Marques Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 85, S 8, H VI 8273, I/A 24 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-01
Consejero
Presidente
- Gastañares Zabaleta Diego Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 85, S 8, H VI 8273, I/A 24 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-01
Consejero
- Barredo Martin Amaia
- Gastañares Zabaleta Diego Xabier
- Madina Romero Rosa
- Madinabeitia Amescoa Ismael
- Marques Gonzalez Javier
- Muñoz Garcia Gorka
- Zinkunegi Zubizarreta Endika
Presidente
- Gastañares Zabaleta Diego Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 84, S 8, H VI 8273, I/A 23 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-01
Consejero
- Echeverria Goitia Maria Belen
- Etexeberria Perea Aratz
- Gastañares Zabaleta Diego Xabier
- Gordejuela Cortazar Kepa
- Madina Romero Rosa
- Marques Gonzalez Javier
- Martinez De Albeniz Casi Patxi
Presidente
- Gastañares Zabaleta Diego Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 84, S 8, H VI 8273, I/A 23 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-01
Apoderado
- Gastañares Zabaleta Diego Xabier
- Marques Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1003 , F 78, S 8, H VI 8273, I/A 19 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-01
Consejero
- Etexeberria Perea Aratz
- Gastañares Zabaleta Diego Xabier
- Gomez Gonzalez Francisco
- Gordejuela Cortazar Kepa
- Marques Gonzalez Javier
- Martinez De Albeniz Casi Patxi
Presidente
- Gastañares Zabaleta Diego Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1003 , F 78, S 8, H VI 8273, I/A 18 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-01
Consejero
- Gastañares Zabaleta Diego Xabier
- Gomez Gonzalez Francisco
- Guridi Gonzalez Borja
- Hormaeche Azumendi Jose Ignacio
- Madina Romero Rosa
- Marques Gonzalez Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1003 , F 78, S 8, H VI 8273, I/A 18 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-01
Consejero
- Gastañares Zabaleta Diego Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1003 , F 77, S 8, H VI 8273, I/A 16 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-01
VER MAS ACTOS
Información de GASTAÑARES ZABALETA DIEGO XABIER
Mostramos los datos de GASTAÑARES ZABALETA DIEGO XABIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GASTAÑARES ZABALETA DIEGO XABIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos