GASTALVER MARTIN ALFREDO ANDRES
Informe ejecutivo de GASTALVER MARTIN ALFREDO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GASTALVER MARTIN ALFREDO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORLD CUP SL | Apoderado | 27/11/2019 |
VINCULACIONES DE GASTALVER MARTIN ALFREDO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GASTALVER MARTIN ALFREDO ANDRES
Empresa: WORLD CUP SL
Apoderado
- Gastalver Martin Alfredo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1920 , F 76, S 8, H PM 10614, I/A 7 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-07
Empresa: WORLD CUP SL
Administrador Unico
- Gastalver Martin Alfredo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1920 , F 78, S 8, H PM 10614, I/A 8 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-07
Empresa: SALLOCA SL
Administrador Unico
- Gastalver Martin Alfredo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 220, S 8, H PM 18118, I/A 6 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-07
Empresa: QUIN DESASTRE SL
Administrador Unico
- Gastalver Martin Alfredo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2124 , F 82, S 8, H PM 50286, I/A 2 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-07
Empresa: SALLOCA SL
Administrador Unico
- Gastalver Martin Alfredo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 220, S 8, H PM 18118, I/A 5 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-07
Empresa: SALLOCA SL
Consejero Delegado
- Bosch Bardo Montserrat
- Gastalver Martin Alfredo Andres
Consejero
- Bosch Bardo Montserrat
- Crespi Coll Martin
- Gastalver Martin Alfredo Andres
Presidente
- Gastalver Martin Alfredo Andres
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 220, S 8, H PM 18118, I/A 5 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-07
Información de GASTALVER MARTIN ALFREDO ANDRES
Mostramos los datos de GASTALVER MARTIN ALFREDO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GASTALVER MARTIN ALFREDO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos