GASPAR LABARGA LUIS
Informe ejecutivo de GASPAR LABARGA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GASPAR LABARGA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BYUS ONLINE SL | Consejero | 09/05/2014 | 03/11/2016 |
FOTOSESSIONS SL | Administrador Solidario | 12/11/2009 | 28/06/2010 |
VINCULACIONES DE GASPAR LABARGA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GASPAR LABARGA LUIS
Empresa: BYUS ONLINE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Atela Deltell Maria Luciana
- Gaspar Labarga Luis
- Jimenez Ornia Natalia Laura
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32273 , F 55, S 8, H M 580876, I/A 3 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Empresa: BYUS ONLINE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Atela Deltell Maria Luciana
- Gaspar Labarga Luis
- Jimenez Ornia Natalia Laura
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32273 , F 52, S 8, H M 580876, I/A 1 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28
Empresa: FOTOSESSIONS SL
Administrador Solidario
- Gaspar Labarga Luis
- Luengo Aboin Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27158 , F 29, S 8, H M 489257, I/A 2 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-28
Empresa: FOTOSESSIONS SL
Administrador Solidario
- Gaspar Labarga Luis
- Luengo Aboin Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27158 , F 28, S 8, H M 489257, I/A 1 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-28
Información de GASPAR LABARGA LUIS
Mostramos los datos de GASPAR LABARGA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GASPAR LABARGA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos